Nome

Data

Matemática
1 Calcula.
274 x 4 =

648 x 6 =

583 x 3 =

498 x 7 =

356 x45
: =

838 x29
: =

748 x18
: =

548 x25
: =

207 : 3 =

464 : 6 =

386 : 2 =

418 : 8 =

732 : 9 =

275 : 7 =

348 : 4 =

854 : 5 =

Nome
Data

Matemática
1 Calcula.
18 :65 =

21 : 3 =

36 : 4 =

30 : 5 =

48 : 6 =

63 : 7 =

32 : 8 =

54 : 9 =

248 x43
: =

536 x52
: =

356 x64
: =

575 x25
: =

96 : 8 =

84 : 7 =

73 : 6 =

99 : 9 =

Nome
Data

Matemática
1 Calcula.
87 : 2 =

56 : 4 =

37 : 4 =

66 : 3 =

99 : 6 =

77 : 5 =

65 : 3 =

34 : 2 =

43 : 6 =

45 : 2 =

70 : 4 =

14 : 5 =

80 : 4 =

67 : 5 =

79 : 3 =

80 : 5 =

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful