Sunteți pe pagina 1din 1

Nume: Data:

Prenume:
R2
Evaluare

1. Calculați:

67 x 45 x 125 x 329 x
29 40 56 98

2. Scrie rezultatele:

65 x 100 = 37 x 10 =
109 x 10 = 50 x 100 =

3. Se dau numerele: 71, 30, 49 și 86.


a) Află produsul numerelor impare.

b) Află produsul numerelor pare.

4. La triplul numărului 274 adaugă dublul acestuia.

5. La o florărie s-au adus 43 pachete a câte 18 de trandafiri albi și un număr


dublu de trandafiri roșii. S-au vândut 978 de trandafiri.
Câți trandafiri au rămas?