Sunteți pe pagina 1din 2

NUME………………….. DATA………………….

TEST

1. Scrie rezultatul înmulțirilor ( 14-15 raspunsuri= FB, 12-13 răspunsuri= B, 10-12 răspunsuri S , sub
10 răspunsuri= I)

3x7= 5x9= 6x7=


4x8= 7x7= 8x9=
6x8= 8x7= 9x3=
5x7= 4x9= 4x7=
6x9= 8x8= 4x5=

2. Calculează în două moduri :

278 x 23 =
........................................................................................
sau
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
3. Calculează :
34 x123 + ( 5 676 – 45 x 123 ) - 2678 =
.......................................................................................
.......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
.......................................................................................
4. Din 9 632 de portocale s-au vandut in prima zi tripul lui 197, iar în a doua de 12 de ori mai mult
decât în prima. Câte portocale au rămas ? Rezolvă prin două moduri ( cu plan de rezolvare și un
singur exercițiu ).
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
1. Scrie rezultatul înmulțirilor
( 14-15 raspunsuri= FB, 12-13 răspunsuri= B, 10-12 răspunsuri S , sub 10 răspunsuri= I)

2. ( Așezarea corectă a numerelor unele sub altele, calcul corect, descompunerea unui număr și
calcul corect, distributivitatea )

3. 34 x123 + ( 5 676 – 45 x 123 ) - 2678 =


4182 + ( 5676 - 5535 ) - 2678 =
4182 + 141 - 2678 =
4323 - 2678 = 1 645

5 operatii – FB

4 operatii B

3 operații S

4. a ) Cate portocale prima zi ?


3 x 197 = 591
b) Cate portocale a doua zi ?
591 x 12 = 7092
c) Câte portocale s-au vandut ?
591 + 7 092 = 7683
d) Cate portocale au ramas ?
9632 – 7683 = 1949
R: 1949

9632- (3 x 197) – (591x 12) =


9632 – 591 – 7092 =
9041 – 7092 = 1949
R: 1949